Chung Tấn Cang,Đề đốc Trần Văn Chơn,Lâm Ngươn Tánh,Diệp Quang Thủy, Đinh Mạnh Hùng,Hồ Văn Kỳ-Thoại,Đặng Cao Thăng,Nguyễn Hữu Chí,Vũ Đình Đào, Nguyễn Thanh Châu,Nghiêm Văn Phú ,Hoàng Cơ Minh
DANH SÁCH SĨ QUAN HẢI QUÂN VNCH CẤP ĐÔ ĐỐC
TÊN/ NGÀY và NƠI SINH / NGÀY NHẬP NGŨ/ KHÓA-XUẤT THÂN/
NGÀY THĂNG CẤP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Phó Đô đốc Chung
Tấn Cang* 22/07/1926 Gia Định 07/03/1952
1/SQHQ/NT 01/07/1971 NC
• Đề đốc Trần Văn
Chơn ** 24/09/1920 Phước
Tuy 16/02/1952 1/SQHQ/NT 01/07/1971 TT
• Đề đốc Lâm Ngươn
Tánh*** 18/10/1928 Sa Đéc 25/03/1952
1/SQHQ/NT 16/03/1974 NC
• Phó Đề đốc Diệp Quang Thủy 27/11/1932 Bạc Liêu 18/07/1953 3/SQHQ/NT 01/11/1972 NC 16/03/1974 TT
• Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng 04/11/1932 Hà Nội 17/11/1952 2/SQHQ/NT 01/11/1972 NC
16/03/1974 TT
• Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ-Thoại 19/11/1933 Phong Dinh 05/03/1954 4/SQHQ/NT 01/11/1972 NC
16/03/1974 TT
• Phó Đề đốc Đặng Cao Thăng 05/05/1929 Nam Định 30/09/1951 1/SQHQ/BREST 01/11/1972 NC
• Phó Đề đốc Nguyễn Hữu Chí 27/11/1931 Kiến Hòa 18/07/1953 3/SQHQ/NT 01/11/1972 NC
• Phó Đề đốc Vũ Đình Đào 14/01/1931 Kiến An 13/07/1953 3/SQHQ/NT 01/04/1974 NC
• Phó Đề đốc Nguyễn Thanh Châu 29/08/1933 Long An 13/07/1953 3/SQHQ/NT 01/04/1974 NC
• Phó Đề đốc Nghiêm Văn Phú 17/10/1928 Hà Đông 10/10/1952 2/SQHQ/NT 01/04/1974 NC
• Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh 20/06/1935 Hà Đông 14/10/1954 5/SQHQ/NT 01/04/1974 NC
_
_______________________________________________________________________________________________________________
* Thay thế Đề đốc Lâm Ngươn Tánh từ ngày 24/03/1975
** Giải ngũ ngày 30/10/1974
*** Quyền TL/HQ thay thế Đề đốc Trần Văn Chơn _______________________________________________________________________________________________________________
- TT: Thực thụ
- NC: Nhiệm chức
-
Điện văn số 129009/R 181006Z MAR 74/FM AMEMBASSY SAIGON TO SECSTATE WASHDC 2778
thăng cấp Đề đốc NC và Phó Đề đốc TT.
Comments
Post a Comment